職歴
専任
2014年4月 - 現在 東京大学社会科学研究所教授(大学院経済学研究科担当)
2008年4月 - 2014年3月 東京大学社会科学研究所准教授(大学院経済学研究科担当)
2007年4月 - 2008年3月 大阪大学大学院経済学研究科准教授(職称変更)
2002年4月 - 2007年3月 大阪大学大学院経済学研究科助教授
1999年4月 - 2002年8月 千葉大学法経学部経済学科助教授
1998年4月 - 1999年3月 東京大学大学院経済学研究科・経済学部助手
客員および非常勤
2018年3月 - 2018年4月 上海大学悉尼工商学院客員教授
2016年9月 - 2019年3月 駒澤大学経済学部非常勤講師
2015年4月 - 2015年9月 早稲田大学政治経済学部非常勤講師
2014年9月 - 現在 慶應義塾大学経済学部・大学院経済学研究科非常勤講師
2014年3月 チューリヒ大学経済学部客員教授
2013年1月 - 2013年12月 金融庁金融研究センター特別研究員
2011年10月 - 2011年12月 野村證券株式会社支店長研修講師
2010年9月 - 現在 慶應義塾大学商学部非常勤講師
2010年9月 - 2012年3月 慶應義塾大学大学院商学研究科非常勤講師
2010年4月 - 2010年7月 ベルリン自由大学東アジア学部客員教授
2002年9月 - 2004年8月 スタンフォード大学経済学部客員研究員/日本学術振興会海外特別研究員
1995年4月 - 1998年3月 日本学術振興会特別研究員DC1